序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 鸿兆集团控股有限公司 | 100% | 6000.000000万香港元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张乃元
|
|
2 |
张纯
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-17 | 董事会成员 |
成员信息变更
|
成员信息变更
|
2 | 2019-12-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
赵磊
|
张乃元
|
3 | 2019-03-15 | 外方折合投资总额 |
1934.53
|
773.73
|
4 | 2019-03-15 | 外方投资总额 |
15000.0
|
6000.0( - 60% )
|
5 | 2019-03-15 | 外方注册资本 |
15000.0
|
6000.0( - 60% )
|
6 | 2019-03-15 | 外方折合注册资本 |
1934.53
|
773.73
|
7 | 2019-03-15 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
15000.0
|
6000.0( - 60% )
|
8 | 2018-10-25 | 董事会成员 |
成员信息变更
|
成员信息变更
|
9 | 2018-10-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
胡荟莹
|
赵磊
|
10 | 2016-11-14 | 董事会成员 |
成员信息变更
|
成员信息变更
|