序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马小迪 | 24.0325% | 24.0325万 |
2 | 崔兴安 | 24.0325% | 24.0325万 |
3 | 刘青 | 24.0325% | 24.0325万 |
4 | 汪奇怀 | 24.0325% | 24.0325万 |
5 | 徐文贵 | 3.87% | 3.87万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
汪奇万
|
|
2 |
刘青
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-06 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
2 | 2017-06-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘华东
|
投资人信息变更
|
3 | 2017-06-21 | 其他事项备案 |
联络员信息变更
|
联络员信息变更
|
4 | 2017-06-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
5 | 2017-06-21 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
蔡德友
|
汪奇万
|
6 | 2017-06-21 | 经营范围变更 |
*水力****电。
|
水力****电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2017-06-21 | 股东变更(股权转让) |
刘华东蔡德友李廷安徐文贵陈志来曹庆文聂广琼陈文兴袁显****蒋定文袁文季刘潇杨皓月
|
刘华东蔡德友李廷安徐文贵陈志来曹庆文聂广琼陈文兴袁显****蒋定文袁文季刘潇杨皓月
|
8 | 2016-06-22 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
9 | 2014-08-18 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
10 | 2012-05-29 | 其他事项备案 |
*****43
|
*****
|