序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 国网重庆市电力公司 | 100% | 30703.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵耀银
|
|
2 |
谢明
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
国网重庆开县供电有限责任公司营业班云枫供电营业厅
|
王晓红 | 2011-07-13 |
2 |
国网重庆开县供电有限责任公司工会委员会
|
2011-03-29 | |
3 |
重庆市开县供电有限责任公司白桥供电营业所
|
李中阳 | 2009-10-09 |
4 |
重庆市开县供电有限责任公司郭家客户服务中心
|
涂静 | 2009-10-09 |
5 |
国网重庆开县供电有限责任公司营业班汉丰供电营业厅
|
王晓红 | 2009-10-09 |
6 |
重庆市开县供电有限责任公司临江客户服务中心
|
唐文高 | 2005-09-20 |
7 |
重庆市开县供电有限责任公司盛山供电营业所
|
彭昆仑 | 2005-09-20 |
8 |
重庆市开县供电有限责任公司南雅供电营业所
|
付加威 | 2005-09-20 |
9 |
重庆市开县供电有限责任公司三汇供电营业所
|
田大艮 | 2005-09-20 |
10 |
重庆市开县供电有限责任公司城区客户服务中心
|
包磊 | 2005-09-20 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-01-08 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
2 | 2014-11-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
3 | 2014-11-19 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
李政良
|
赵耀银
|