序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴一铭 | 95% | 3705.0万 |
2 | 吴秀辽 | 5% | 195.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴秀辽
|
|
2 |
吴一铭
|
|
3 |
陈伟宁
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
吴秀辽
|
投资人信息变更
|
2 | 2020-09-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
吴秀辽吴永勇 [退出]
|
吴一铭 [新增]吴秀辽
|
3 | 2020-09-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
4 | 2020-09-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吴永勇
|
吴秀辽
|
5 | 2019-02-28 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
重庆市璧山区璧泉街道聚金大道7号(岗亭2)
|
重庆市璧山区璧泉街道聚金大道7号
|
6 | 2019-02-20 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
重庆市璧山区璧泉街道双星大道8号
|
重庆市璧山区璧泉街道聚金大道7号(岗亭2)
|
7 | 2018-10-16 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
8 | 2018-10-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
投资人备案
|
投资人备案
|
9 | 2016-04-14 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|