序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 重庆财信弘业房地产开****有限公司 | 56% | 1120.0万 |
2 | 重庆融创置盛房地产经纪有限公司 | 44% | 880.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
潘泽华
|
|
2 |
濮军
|
|
3 |
简微
|
|
4 |
龙青川
|
|
5 |
陶坤宏
|
|
6 |
陈永红
|
|
7 |
孙志燕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-14 | 其他事项备案 |
主要人员备案
|
主要人员备案
|
2 | 2021-10-29 | 其他事项备案 |
主要人员备案
|
主要人员备案
|
3 | 2021-07-23 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
4 | 2021-02-07 | 三会及经理 |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
5 | 2021-02-07 | 经营范围变更 |
许可项目:房地产开****。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:房屋销售代理;物业管理;房屋租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
许可项目:房地产开****(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:房屋销售代理;物业管理;房屋租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
6 | 2021-02-07 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
鞠祥晖
|
雷腾
|
7 | 2020-08-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
无
|
无
|
8 | 2020-08-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
重庆国兴置业有限公司
|
投资人信息变更
|
9 | 2020-08-26 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
房地产开****(凭相关资质证书执业);房屋销售代理;物业管理;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:房地产开****。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:房屋销售代理;物业管理;房屋租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
10 | 2020-08-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|