序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 钟宜承 | 97% | 970.0万 |
2 | 柴长忠 | 3% | 30.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
柴长忠
|
|
2 |
钟宜承
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-10 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
2 | 2019-04-18 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
重庆市九龙坡区科园二路7号附4-8-1号
|
重庆市九龙坡区科园四路288号5-13号
|
3 | 2019-04-18 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
防腐保温工程专业承包叁级(按资质证核定范围从事经营),加工、销售建材(不含危险化学品)、钢材、化工产品(不含危险化学品和一类易制毒品)、电线电缆、五金、交电、橡胶制品、塑料制品、文教用品、通用机械配件,销售机电产品,建筑机械设备租赁,商务信息咨询,企业管理咨询。(法律、法规禁止经营的,不得经营;法律、法规、国务院规定需经审批的,未获审批前,不得经营。)
|
防腐保温工程专业承包叁级(按许可证核定的事项和期限从事经营),加工、销售建材(不含危险化学品)、钢材、化工产品(不含危险化学品和一类易制毒品)、电线电缆、五金、交电、橡胶制品、塑料制品、文教用品、通用机械配件,销售机电产品,建筑机械设备租赁,商务信息咨询,企业管理咨询。(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营)。
|
4 | 2016-03-22 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
5 | 2015-07-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
柴长蓉
|
投资人信息变更
|
6 | 2015-07-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
7 | 2015-07-09 | 股东变更(股权转让) |
柴长蓉柴长国 [退出]
|
柴长蓉柴长忠 [新增]
|
8 | 2015-07-09 | 负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更 |
柴长蓉
|
柴长忠
|
9 | 2015-04-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
柴长蓉
|
投资人信息变更
|
10 | 2015-04-24 | 股东变更(股权转让) |
柴长蓉柴世平 [退出]柴长国
|
柴长蓉柴长国
|