序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 袁宏艳 | 60% | 90万 |
2 | 向少平 | 40% | 60万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁宏艳
|
|
2 |
向少平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-11-28 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
2 | 2014-10-11 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
3 | 2013-12-03 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
5.0
|
150.0( + 2900% )
|
4 | 2013-12-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
无
|
无
|
5 | 2013-12-03 | 实收资本变更 |
5.0
|
150.0( + 2900% )
|
6 | 2013-12-03 | 其他事项备案 |
验资报告信息变更
|
验资报告信息变更
|
7 | 2013-12-03 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
出资情况信息变更
|
出资情况信息变更
|
8 | 2013-10-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
9 | 2013-10-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
无
|
无
|
10 | 2013-10-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
夏冬梅
|
袁宏艳
|