序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 耿晓明 | 85% | 255.0万人民币 |
2 | 王小峰 | 15% | 45.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
耿晓明
|
|
2 |
王小峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-03 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
农业种植;农业生态旅游项目的咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
农业种植;家禽养殖;养老服务;农业生态旅游项目的咨询服务旅游资源开****和经营管理;旅游景区设计施工;旅游宣传促销策划;旅游商品开****销售;旅游景区配套设施建设;景区游览服务;场地租赁;餐饮服务;洗浴;住宿(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2020-11-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
闫海明:98.3333%; [退出]张秉兴:1.6667%; [退出]
|
耿晓明:85%; [新增]王小峰:15%; [新增]
|
3 | 2020-11-03 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2020-11-05
|
2030-11-04
|
4 | 2020-11-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
闫海明 [退出]张秉兴 [退出]闫海明 [退出]
|
王小峰 [新增]耿晓明 [新增]
|
5 | 2020-11-03 | 章程备案 |
无
|
无
|
6 | 2020-11-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
闫海明
|
耿晓明
|
7 | 2017-11-06 | 其他事项备案 |
|
|
8 | 2017-11-06 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2017-11-05
|
2020-11-05
|
9 | 2017-11-06 | 联络员备案变更 |
无
|
闫海明
|
10 | 2017-11-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
闫海明张秉兴
|
闫海明张秉兴闫海明
|