序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王俊林 | 50% | 25.0万人民币 |
2 | 王全在 | 50% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王俊林
|
|
2 |
王全在
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-08 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2019-12-16
|
2039-12-16
|
2 | 2019-11-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王全在王俊林
|
王全在王俊林
|
3 | 2019-11-08 | 章程备案 |
无
|
无
|
4 | 2014-12-08 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
{2002-12-17,2014-12-16}
|
{2002-12-17,2019-12-16}
|