序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王成官 | 80% | 400.0万人民币 |
2 | 王占文 | 20% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王成官
|
|
2 |
王占文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-20 | 联络员备案变更 |
无
|
顾淑敏
|
2 | 2016-05-20 | 章程备案变更 |
无
|
无
|
3 | 2016-05-20 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2016-12-31
|
2026-12-30
|
4 | 2015-07-09 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
青饲料加工;苜蓿草种植、养殖***进出口业务***
|
青饲料加工;苜蓿草种植、进出口业务(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营)
|