序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宋林川 | 50% | 25.0万人民币 |
2 | 杜美莲 | 20% | 10.0万人民币 |
3 | 王维源 | 15% | 7.5万人民币 |
4 | 雷鹏飞 | 15% | 7.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
雷鹏飞
|
|
2 |
宋林川
|
|
3 |
王维源
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-04 | 章程备案 |
无
|
无
|
2 | 2021-11-04 | 联络员备案 |
郭彩娟
|
雷鹏飞
|
3 | 2021-11-04 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
钢铁铸件制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
一般项目:黑色金属铸造;模具销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
4 | 2021-11-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
任志良 [退出]侯生俊 [退出]
|
宋林川 [新增]雷鹏飞 [新增]王维源 [新增]
|
5 | 2021-11-04 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
公司住所:山西省晋中市平遥县中都乡梁周村
|
公司住所:山西省晋中市平遥县中都乡梁周村东南街5号
|
6 | 2021-11-04 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
侯生俊:80.0000%; [退出]任志良:20.0000%; [退出]
|
雷鹏飞:15.0000%; [新增]王维源:15.0000%; [新增]宋林川:50.0000%; [新增]杜美莲:20.0000%; [新增]
|
7 | 2021-11-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
侯生俊
|
雷鹏飞
|
8 | 2019-12-02 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
12
|
长期
|
9 | 2019-12-02 | 章程备案 |
无
|
无
|
10 | 2015-01-23 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
{2007-12-20,2015-12-19}
|
{2007-12-20,2019-12-19}
|