序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴军 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴军
|
|
2 |
张四兴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杜永胜 [退出]吴军
|
张四兴 [新增]吴军
|
2 | 2020-12-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴军吴紫昊 [退出]
|
杜永胜 [新增]吴军
|
3 | 2020-03-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吴秀领
|
吴军
|
4 | 2020-03-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴军吴秀领 [退出]
|
吴军吴紫昊 [新增]
|
5 | 2019-09-05 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2019-09-09
|
长期
|
6 | 2019-09-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴军吴军吴军
|
吴军吴秀领 [新增]
|
7 | 2016-07-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
吴 军吴军王 涛 [退出]
|
吴 军吴军吴 军
|
8 | 2016-07-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
吴军
|
吴秀领
|
9 | 2015-06-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
吴军
|
吴军
|
10 | 2015-06-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
吴军:*%;
|
吴军:*%;
|