序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 襄垣县兴通城市建设投资管理有限公司 | 100% | 50000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
武兴华
|
|
2 |
张建
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张伟 [退出]郭华毅 [退出]
|
武兴华 [新增]张建 [新增]
|
2 | 2021-08-31 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张伟
|
武兴华
|
3 | 2021-08-31 | 章程备案 |
无
|
无
|
4 | 2021-08-31 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
山西七一煤化集团有限公司:100.0000%; [退出]
|
襄垣县兴通城市建设投资管理有限公司:100.0000%; [新增]
|
5 | 2019-11-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
武华杰 [退出]桑国宏 [退出]
|
张伟 [新增]郭华毅 [新增]
|
6 | 2019-11-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
武华杰
|
张伟
|
7 | 2016-04-13 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2018-12-31
|
2027-01-04
|
8 | 2014-07-22 | 其他事项备案变更 |
姓名:高波;企业:山西七一能源有限公司;职务:副董事长;证件号码:*;职务产生方式:选举姓名:武华杰;企业:山西七一能源有限公司;职务:执行董事;证件号码:*;职务产生方式:选举
|
姓名:武华杰;企业:山西七一能源有限公司;职务:执行董事;证件号码:*;职务产生方式:选举;姓名:桑国宏;企业:山西七一能源有限公司;职务:监事;证件号码:*;职务产生方式:选举;
|
9 | 2014-07-22 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 |
1000.0
|
50000.0( + 4900% )
|
10 | 2014-07-22 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
化工产品(不含兴奋剂及危险剧毒品)、生铁、工矿设备、建筑材料、金属材料(不含贵稀金属)批****零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
甲醇、烯烃、聚丙烯生产筹建项目相关服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|