序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 贾晓荣 | 55% | 55万人民币 |
2 | 贾吉科 | 30% | 30万人民币 |
3 | 薛翠莲 | 15% | 15万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
贾晓荣
|
|
2 |
贾吉科
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
贾晓荣
|
贾晓荣
|
2 | 2021-01-08 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
山西省运城市夏县八一街新区天泰苑小区401号
|
山西省运城市夏县瑶峰镇太三路69号
|
3 | 2021-01-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
贾晓荣:40%;薛彩燕:15%; [退出]贾清元:15%; [退出]曹巧英:15%; [退出]薛翠莲:15%;
|
薛翠莲:15%;贾晓荣:55%;贾吉科:30%; [新增]
|
4 | 2021-01-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
薛彩燕 [退出]贾晓荣
|
贾吉科 [新增]贾晓荣
|
5 | 2015-11-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
贾清元:*%;薛天河:*%; [退出]薛翠莲:*%;薛彩燕:*%;贾吉科:*%; [退出]
|
曹巧英:*%; [新增]贾晓荣:*%; [新增]贾清元:*%;薛翠莲:*%;薛彩燕:*%;
|
6 | 2015-11-17 | 联络员备案变更 |
无
|
董林杰;
|
7 | 2015-11-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
薛彩燕贾吉科 [退出]
|
贾晓荣 [新增]薛彩燕
|
8 | 2015-11-17 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2015-03-15
|
2025-07-31
|
9 | 2015-11-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
贾吉科
|
贾晓荣
|
10 | 2015-11-17 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
夏县八一街(林业局对面)
|
山西省运城市夏县八一街新区天泰苑小区401号
|