序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王欣 | 60% | 300.0万人民币 |
2 | 智少彬 | 40% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
益亚兵
|
|
2 |
智少彬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
益亚兵 [退出]智少彬
|
智少彬王欣 [新增]
|
2 | 2022-08-11 | 章程备案 |
|
|
3 | 2022-08-11 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
益亚兵:60%; [退出]智少彬:40%;
|
智少彬:40%;王欣:60%; [新增]
|
4 | 2022-08-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
益亚兵
|
王欣
|
5 | 2018-12-21 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
计算机网络工程;仪器仪表、计算机软硬件、电子设备、电子元器件的技术开****、技术咨询及销售;传感器设备、工业自动化控制系统、通信设备、普通机械设备、五金交电、电线电缆、办公用品、消防设备、矿山机械设备及配件、高低压成套设备、劳动防护用品、家具、工艺美术品、水处理设备及耗材、脱硫脱硝设备及耗材、化工产品(不含危险品)的销售;进出口贸易;钢材、建材、保温材料、装潢材料、企业管理咨询;泵及配件的销售、安装、调试。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
计算机网络工程;仪器仪表、计算机软硬件、电子设备、电子元器件的技术开****、技术咨询及销售;传感器设备、工业自动化控制系统、通信设备、普通机械设备、五金交电、电线电缆、办公用品、消防设备、矿山机械设备及配件、高低压成套设备、劳动防护用品、家具、工艺美术品、水处理设备及耗材、脱硫脱硝设备及耗材、化工产品(不含危险品)、焦炭、煤炭的销售;进出口贸易;钢材、建材、保温材料、装潢材料、企业管理咨询;泵及配件的销售、安装、调试。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2018-07-11 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
计算机网络工程;仪器仪表、计算机软硬件、电子设备、电子元器件的技术开****、技术咨询及销售;传感器设备、工业自动化控制系统、通信设备、普通机械设备、五金交电、电线电缆、办公用品、消防设备、矿山机械设备及配件、高低压成套设备、劳动防护用品、家具、工艺美术品的销售;进出口贸易;钢材、建材、保温材料、装潢材料、企业管理咨询;泵及配件的销售、安装、调试。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
计算机网络工程;仪器仪表、计算机软硬件、电子设备、电子元器件的技术开****、技术咨询及销售;传感器设备、工业自动化控制系统、通信设备、普通机械设备、五金交电、电线电缆、办公用品、消防设备、矿山机械设备及配件、高低压成套设备、劳动防护用品、家具、工艺美术品、水处理设备及耗材、脱硫脱硝设备及耗材、化工产品(不含危险品)的销售;进出口贸易;钢材、建材、保温材料、装潢材料、企业管理咨询;泵及配件的销售、安装、调试。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2018-06-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
王欣 [退出]郭峰 [退出]
|
益亚兵 [新增]智少彬 [新增]
|
8 | 2018-06-01 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
计算机网络工程;仪器仪表、计算机软硬件、电子设备、电子元器件的技术开****、技术咨询及销售;传感器设备、工业自动化控制系统、通信设备、普通机械设备、五金交电、电线电缆、办公用品、消防设备、矿山机械设备及配件、高低压成套设备、劳动防护用品、家具、工艺美术品的销售;进出口贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
计算机网络工程;仪器仪表、计算机软硬件、电子设备、电子元器件的技术开****、技术咨询及销售;传感器设备、工业自动化控制系统、通信设备、普通机械设备、五金交电、电线电缆、办公用品、消防设备、矿山机械设备及配件、高低压成套设备、劳动防护用品、家具、工艺美术品的销售;进出口贸易;钢材、建材、保温材料、装潢材料、企业管理咨询;泵及配件的销售、安装、调试。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
9 | 2018-06-01 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
郭峰:*%; [退出]王欣:*%; [退出]
|
益亚兵:*%; [新增]智少彬:*%; [新增]
|
10 | 2018-06-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
郭峰
|
益亚兵
|