序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杜锦锋 | 46.42857% | 65.0万人民币 |
2 | 武旭旭 | 46.42857% | 65.0万人民币 |
3 | 杜全照 | 7.14286% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杜全照
|
|
2 |
杜锦锋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-13 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2022-07-15
|
2032-07-15
|
2 | 2022-06-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
武旭旭:46.4286%;杜锦锋:46.4286%;杜全照:7.1429%;
|
武旭旭:46.4285%;杜锦锋:46.4286%;杜全照:7.1429%;
|
3 | 2022-06-13 | 章程备案 |
无
|
无
|
4 | 2021-07-08 | 章程备案 |
无
|
无
|
5 | 2021-07-08 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2021-07-15
|
2022-07-15
|
6 | 2020-01-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
杜锦锋:46.4286%;武旭旭:46.4286%;薛勤瑞:7.1429%; [退出]
|
杜锦锋:46.4286%;武旭旭:46.4286%;杜全照:7.1429%; [新增]
|
7 | 2020-01-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
薛勤瑞 [退出]杜锦锋
|
杜锦锋杜全照 [新增]
|
8 | 2020-01-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
杜锦锋:*%;武旭旭:*%;薛勤瑞:*%; [退出]
|
杜锦锋:*%;武旭旭:*%;杜全照:*%; [新增]
|
9 | 2020-01-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
薛勤瑞
|
杜全照
|
10 | 2020-01-15 | 联络员备案 |
无
|
杜全照
|