序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李润娥 | 62.5% | 100.0万人民币 |
2 | 李亮杰 | 25% | 40.0万人民币 |
3 | 李彪 | 12.5% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李润娥
|
|
2 |
李亮杰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-11 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
印刷品印刷:出版物、包装装潢印刷品 、其他印制品印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
印刷品印刷:出版物、包装装潢印刷品 、其他印制品印刷;泡沫塑料制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2018-01-24 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2018-02-04
|
2024-01-22
|
3 | 2018-01-24 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
出版物、包装装潢、其他印制品印刷。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
印刷品印刷:出版物、包装装潢印刷品 、其他印制品印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2017-11-16 | 联络员备案变更 |
无
|
闫尧乾
|
5 | 2015-02-05 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
*** 出版物、包装装潢、其他印制品印刷。***
|
出版物、包装装潢、其他印制品印刷。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2015-02-05 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
{2012-05-01,2015-04-30}
|
{2015-02-05,2018-02-04}
|