序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李树仁 | 80% | 160.0万人民币 |
2 | 吴忠瑜 | 20% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李树仁
|
|
2 |
吴忠瑜
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
高平市鑫龙面业有限公司店上分公司
|
李进玲 | 2015-12-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-04 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2017-05-20
|
长期
|
2 | 2013-03-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘文菊;证件号码:*;实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*袁文龙;证件号码:*;实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*
|
刘文菊;证件号码:*;实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*袁文龙;证件号码:*;实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*
|
3 | 2013-03-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
袁文龙
|
李树仁
|
4 | 2013-03-13 | 其他事项备案 |
企业:高平市鑫龙面业有限公司;职务:监事;证件号码:*;职务产生方式:指定企业:高平市鑫龙面业有限公司;职务:执行董事;证件编号:;职务产生方式:指定
|
企业:高平市鑫龙面业有限公司;职务:执行董事兼总经理;证件编号:;职务产生方式:选举企业:高平市鑫龙面业有限公司;职务:监事;证件编号:;职务产生方式:选举
|
5 | 2012-06-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
袁文龙
|
袁文龙
|
6 | 2012-06-11 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
***;预包装食品(粮油)销售。***
|
***;预包装食品(粮油)销售。;面粉加工、销售。***
|
7 | 2012-06-11 | 许可经营项目变更 |
预包装食品(粮油)销售。***
|
预包装食品(粮油)销售。;面粉加工、销售。***
|
8 | 2012-04-06 | 其他事项备案 |
企业:高平市鑫龙面业有限公司;职务:监事;证件号码:*;职务产生方式:指定企业:高平市鑫龙面业有限公司;职务:执行董事兼总经理;证件号码:*;职务产生方式:指定企业:高平市鑫龙面业有限公司;职务:执行董事;证件号码:*;职务产生方式:指定
|
企业:高平市鑫龙面业有限公司;职务:监事;证件号码:*;职务产生方式:指定企业:高平市鑫龙面业有限公司;职务:执行董事;证件号码:*;职务产生方式:指定
|
9 | 2012-04-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
无
|
无
|
10 | 2012-04-06 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
面粉加工、销售。成品粮油销售。(全国工业产品生产许可证有效期至2011年7月1日)******
|
***;预包装食品(粮油)销售。***
|