序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 山西国际电力集团有限公司 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王建军
|
|
2 |
贺彦平
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
吕梁聚晟能源有限责任公司岢岚分公司
|
高建全 | 2013-12-11 |
2 |
吕梁聚晟能源有限责任公司阳泉曲****运站
|
任毓星 | 2013-06-27 |
3 |
吕梁聚晟能源有限责任公司交口县分公司
|
秦守辉 | 2012-07-13 |
4 |
吕梁聚晟能源有限责任公司兴县分公司
|
闫新荣 | 2012-07-11 |
5 |
吕梁聚晟能源有限责任公司交城分公司
|
武山 | 2012-07-10 |
6 |
吕梁聚晟能源有限责任公司临县分公司
|
任德顺 | 2012-07-06 |
7 |
吕梁聚晟能源有限责任公司柳林分公司
|
刘金虎 | 2012-07-04 |
8 |
吕梁聚晟能源有限责任公司岚县分公司
|
赵福斌 | 2012-07-04 |
9 |
吕梁聚晟能源有限责任公司方山分公司
|
雒星凤 | 2012-07-03 |
10 |
吕梁聚晟能源有限责任公司汾阳分公司
|
安亚军 | 2012-06-29 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-10 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2020-11-09
|
2023-10-08
|
2 | 2019-11-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贺彦平张建国 [退出]
|
贺彦平王建军 [新增]
|
3 | 2019-11-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张建国
|
王建军
|
4 | 2017-11-10 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2017-12-01
|
2020-11-09
|
5 | 2017-11-10 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
煤炭及能源项目的入股投资(不得从事金融业务);信息咨询服务;资产管理咨询服务;煤焦物流辅助服务;销售:焦炭、生铁、铝矾土、五金交电、民用建材(不含砂子、原木)。(法律法规禁止的不得经营,需要许可的凭许可证经营,需要审批的经审批后方可经营)。***;煤炭批****经营。***
|
煤炭及能源项目的入股投资(不得从事金融业务);信息咨询服务;煤焦物流辅助服务;销售:焦炭、生铁、铝矾土、五金交电器材、民用建材(不含砂子、原木);*煤炭批****经营。(*号后所列依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2017-06-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
李晓军 [退出]贺彦平
|
贺彦平张建国 [新增]
|
7 | 2017-06-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
李晓军
|
张建国
|
8 | 2014-12-02 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
{2012-12-04,2014-12-31}
|
{2014-12-02,2017-12-01}
|
9 | 2014-06-03 | 其他事项备案变更 |
姓名:乔峰;企业:吕梁聚晟能源有限责任公司;职务:监事;证件号码:*;职务产生方式:选举姓名:贺彦平;企业:吕梁聚晟能源有限责任公司;职务:执行董事兼总经理;证件号码:*;职务产生方式:选举
|
姓名:贺彦平;企业:吕梁聚晟能源有限责任公司;职务:监事;证件号码:*;职务产生方式:选举;
|
10 | 2014-06-03 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
孝义市府前街169号.
|
孝义市府前街61号.
|