序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国能源建设集团规划设计有限公司 | 100% | 71500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王新平
|
|
2 |
薛卫新
|
|
3 |
钱可弭
|
|
4 |
付高
|
|
5 |
吕建国
|
|
6 |
蔡逢敏
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司青海分公司
|
王瑞 | 2020-09-29 |
2 |
中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司芮城分公司
|
郭辰理 | 2016-10-28 |
3 |
山西省电力勘测设计院工程咨询所
|
李晓民 | 1997-04-21 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王新平
|
王新平
|
2 | 2022-07-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙冰 [退出]王新平吕建国
|
王新平吕建国付高 [新增]钱可弭 [新增]蔡逢敏 [新增]薛卫新 [新增]
|
3 | 2019-10-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈继平
|
王新平
|
4 | 2019-10-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙冰陈继平 [退出]王新平
|
孙冰王新平吕建国 [新增]
|
5 | 2018-06-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
中国能源建设股份有限公司:100%; [退出]
|
中国能源建设集团规划设计有限公司:100%; [新增]
|
6 | 2018-06-13 | 其他事项备案 |
中国能源建设股份有限公司:100%;
|
中国能源建设集团规划设计有限公司:100%;
|
7 | 2018-06-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
中国能源建设股份有限公司:*%; [退出]
|
中国能源建设集团规划设计有限公司:*%; [新增]
|
8 | 2018-06-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
王又崑 [退出]陈继平
|
孙冰 [新增]陈继平王新平 [新增]
|
9 | 2017-08-03 | 章程备案变更 |
无
|
无
|
10 | 2017-03-24 | 其他事项备案 |
中国能源建设股份有限公司:100%;
|
中国能源建设股份有限公司:100%;
|