序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 山西运能电力科技有限公司 | 70% | 350.0万人民币 |
2 | 国网山西省电力公司 | 30% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姚勇
|
|
2 |
乔斌
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
运城市众辉供电服务有限责任公司运城开****区分公司
|
郝洋 | 2018-12-05 |
2 |
运城市众辉供电服务有限责任公司稷山县分公司
|
段志强 | 2015-07-03 |
3 |
运城市众辉供电服务有限责任公司盐湖区分公司
|
席阳 | 2015-07-03 |
4 |
运城市众辉供电服务有限责任公司垣曲县分公司
|
王虎山 | 2015-07-02 |
5 |
运城市众辉供电服务有限责任公司新绛县分公司
|
赵春燕 | 2015-07-02 |
6 |
运城市众辉供电服务有限责任公司万荣县分公司
|
王旭辉 | 2015-07-02 |
7 |
运城市众辉供电服务有限责任公司芮城县分公司
|
王莉 | 2015-07-01 |
8 |
运城市众辉供电服务有限责任公司夏县分公司
|
李荣 | 2015-07-01 |
9 |
运城市众辉供电服务有限责任公司临猗县分公司
|
谢永刚 | 2015-07-01 |
10 |
运城市众辉供电服务有限责任公司永济市分公司
|
齐力 | 2015-07-01 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
弭勇
|
姚勇
|
2 | 2020-03-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李亚峰 [退出]弭勇 [退出]
|
乔斌 [新增]姚勇 [新增]
|
3 | 2018-03-21 | 其他事项备案 |
|
|
4 | 2018-03-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
李亚峰杨虎臣 [退出]
|
李亚峰弭勇 [新增]
|
5 | 2018-03-21 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
承揽10KV及以下电网的运行、维护、营销、电力客户服务业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)******
|
承揽10KV及以下电网的运行、维护、营销、电力客户服务业务;光伏****电项目的建设、经营、维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)******
|
6 | 2018-03-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
运城市电力开****总公司:*%;国网山西省电力公司:*%;
|
山西运能电力科技有限公司:*%; [名称变更]国网山西省电力公司:*%;
|
7 | 2018-03-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
杨虎臣
|
弭勇
|
8 | 2018-03-21 | 其他事项备案变更 |
无
|
1
|
9 | 2018-03-21 | 章程备案变更 |
无
|
无
|