序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒲县祥瑞煤焦化有限公司 | 60% | 300.0万人民币 |
2 | 邵山城 | 40% | 200.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
邵山城
|
李建军
|
2 | 2021-09-27 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
企业名称:蒲县祥瑞达供暖有限公司;
|
企业名称:蒲县祥瑞达工贸有限公司;
|
3 | 2021-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邵山城 [退出]贺蒲宾
|
贺蒲宾李建军 [新增]
|
4 | 2021-09-27 | 章程备案 |
无
|
无
|
5 | 2021-09-27 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
城市集中供暖筹建相关服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
一般项目:建筑砌块销售;建筑用钢筋产品销售;水泥制品销售;石灰和石膏销售;建筑材料销售;矿山机械销售;煤炭及制品销售;非金属矿及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
6 | 2020-11-27 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2020-06-22
|
2030-06-22
|
7 | 2018-08-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李俊平 [退出]邵山城
|
贺蒲宾 [新增]邵山城
|
8 | 2015-06-17 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
城市集中供暖筹建相关服务.;*
|
城市集中供暖筹建相关服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
9 | 2015-06-17 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2015-06-22
|
2020-06-22
|