序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 晋能控股煤业集团和创实业****展大同有限公司 | 100% | 1500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭忠
|
|
2 |
王清亮
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
大同煤矿集团和创兴雁机械制造有限责任公司防冻液分公司
|
段玉平 | 2006-12-12 |
2 |
大同煤矿雁崖实业公司供应站
|
张自保 | 1998-05-12 |
3 |
大同煤矿雁崖实业公司经销部
|
张自保 | 1998-05-12 |
4 |
大同煤矿雁崖实业公司修理厂
|
谭良 | 1998-05-12 |
5 |
大同煤矿雁崖实业公司砖厂
|
洪长春 | 1998-05-12 |
6 |
大同煤矿雁崖实业公司百货商店
|
田顺文 | 1998-05-12 |
7 |
大同煤矿雁崖实业公司木器厂
|
赵云仁 | 1998-05-12 |
8 |
大同煤矿雁崖实业公司福利工厂
|
梁宏斌 | 1998-05-12 |
9 |
大同煤矿雁崖实业公司鑫雁焊材厂
|
任有生 | 1994-06-27 |
10 |
大同煤矿雁崖实业公司五交化经销部
|
高济河 | 1994-06-27 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-29 | 其他事项备案 |
2435
|
无
|
2 | 2020-06-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
大同矿务局企业公司:100%; [退出]
|
大同煤矿集团和创实业****展有限责任公司:100%; [新增]
|
3 | 2020-06-29 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
1500
|
3500( + 133.33333% )
|
4 | 2020-06-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭忠(经理) [退出]
|
王清亮(监事) [新增]郭忠(执行董事兼总经理) [新增]
|
5 | 2020-06-29 | 联络员备案 |
无
|
郭忠
|
6 | 2020-06-29 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
大同煤矿雁崖实业公司
|
大同煤矿集团和创兴雁机械制造有限责任公司
|
7 | 2020-06-29 | 市场主体类型变更 |
集体所有制
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
8 | 2015-12-15 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2015-12-31
|
2030-12-31
|