序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-08-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
何永刚,刘贵明,王鸿雁,王金义*
|
王超,王金义*
|
2 | 2015-08-03 | 投资人 |
北京天安华峰旅游投资有限责任公司,法人股东
|
王金义*,自然人股东
|
3 | 2015-08-03 | 法定代表人 |
王金义
|
王金义
|
4 | 2015-08-03 | 企业类型 |
有限责任公司(法人独资)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2013-09-29 | 董事(理事)、经理、监事 |
1 高浛* 董事长; 2 刘贵明 董事; 3 何永刚 董事; 4 高浛* 经理; 5 王鸿雁 监事;
|
1 王金义* 董事长; 4 王金义* 经理; 2 刘贵明 董事; 3 何永刚 董事; 5 王鸿雁 监事;
|
6 | 2013-09-29 | 法定代表人 |
高浛
|
王金义
|
7 | 2013-05-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
1 岳志军* 董事长; 2 李岩 董事; 3 沈磊 董事; 4 岳志军* 经理; 5 白学来 监事;
|
1 高浛* 董事长; 2 刘贵明 董事; 3 何永刚 董事; 4 高浛* 经理; 5 王鸿雁 监事;
|
8 | 2013-05-15 | 法定代表人 |
岳志军
|
高浛
|
9 | 2011-07-04 | 董事(理事)、经理、监事 |
-
|
1 岳志军* 董事长; 2 李岩 董事; 3 沈磊 董事; 4 岳志军* 经理; 5 白学来 监事;
|
10 | 2011-07-04 | 法定代表人 |
曹东波
|
岳志军
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付