序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-20 | 其他事项备案 |
91360802MA395Y8T97,江西隆富建设工程有限公司吉安分公司;
|
91360802MA395Y8T97,江西隆富建设工程有限公司吉安分公司;91360829MABQ3F6E04,江西隆富建设工程有限公司平都分公司;
|
2 | 2022-06-07 | 法定代表人变更 |
欧阳亮亮
|
何志强
|
3 | 2022-06-02 | 董事备案 |
职务:监事,姓名:严丽英,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:执行董事,姓名:欧阳亮亮,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:严丽英,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:欧阳亮亮,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
|
职务:经理,姓名:何志强,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [新增]职务:执行董事,姓名:欧阳亮亮,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:严丽英,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
|
4 | 2020-03-19 | 其他事项备案 |
|
91360802MA395Y8T97,江西隆富建设工程有限公司吉安分公司;
|
5 | 2019-07-05 | 投资人(股权)变更 |
投资人:欧阳亮亮,出资额:400万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2013-11-07;投资人:欧阳飞飞,出资额:400万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2013-11-07; [退出]
|
投资人:欧阳亮亮,出资额:400万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2013-11-07;投资人:严丽英,出资额:400万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2013-11-07; [新增]
|
6 | 2019-07-05 | 其他变更 |
姓名:欧阳飞飞,职务:监事;姓名:欧阳亮亮,职务:执行董事;姓名:欧阳亮亮,职务:经理;
|
姓名:严丽英,职务:监事;姓名:欧阳亮亮,职务:执行董事;姓名:欧阳亮亮,职务:经理;
|
7 | 2019-07-05 | 投资人(股权)变更 |
投资人:欧阳亮亮 ;投资人:欧阳飞飞 ; [退出]
|
投资人:欧阳亮亮 ;投资人:严丽英 ; [新增]
|
8 | 2016-01-04 | 其他变更 |
|
*****1XP
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付