序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-02 | 负责人变更 |
许君 [退出]
|
吴柳英 [新增]
|
2 | 2019-07-03 | 财务负责人 |
|
刘宪跃 ***
|
3 | 2019-07-03 | 负责人变更 |
雷渊海 [退出]
|
许君 [新增]
|
4 | 2016-09-08 | 负责人变更 |
何如良 [退出]
|
雷渊海 [新增]
|
5 | 2015-05-28 | 企业类型变更 |
2229
|
2219
|
6 | 2015-05-28 | 住所变更 |
宜章县城关镇文明南路9号
|
宜章县玉溪镇文明南路9号
|
7 | 2015-05-28 | 隶属企业名称变更 |
中国农业银行股份有限公司郴州分行
|
|
8 | 2014-06-04 | 法定代表人变更 |
陈传友
|
何如良
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付