序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-03 | 法定代表人信息 |
姓名:徐静伟;任职截止日期:2024-12-13;任职起始日期:2021-12-14;
|
姓名:吴永明;任职截止日期:2032-08-01;任职起始日期:2022-08-01;
|
2 | 2022-08-03 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2024-12-13;任职起始日期:2021-12-14;姓名:徐静伟;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
3 | 2022-08-03 | 法定代表人 |
徐静伟
|
吴永明
|
4 | 2022-08-03 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2024-12-13;任职起始日期:2021-12-14;姓名:徐静伟;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
5 | 2022-08-03 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2024-12-13;任职起始日期:2021-12-14;
|
任职截止日期:2032-08-01;任职起始日期:2022-08-01;
|
6 | 2022-08-03 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
吴永明
|
7 | 2021-12-17 | 法定代表人信息 |
姓名:吴永明;任职截止日期:空;任职起始日期:空;
|
姓名:徐静伟;任职截止日期:2024-12-13;任职起始日期:2021-12-14;
|
8 | 2021-12-17 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;姓名:吴永明;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空;
|
9 | 2021-12-17 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;姓名:吴永明;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空;
|
10 | 2021-12-17 | 法定代表人 |
吴永明
|
徐静伟
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付