序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中金黄金股份有限公司 | 100% | 7000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
屈伟华
|
|
2 |
王万明
|
|
3 |
梅群力
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
河北黄金公司承德黄金宾馆综合经销部
|
李忠良 | 1989-08-12 |
2 |
河北中金黄金有限公司及灵寿县国有资产投资管理有限公司
|
||
3 |
河北中金黄金有限公司及灵寿县国有资产投资管理有限公司和中金黄金股份有限公司
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
屈伟华 [退出]
|
梅群力 [新增]
|
2 | 2016-07-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高世贤 [退出]
|
屈伟华 [新增]
|
3 | 2016-07-19 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
牛文君 备案手机:*****
|
4 | 2016-07-19 | 经理备案 |
高世贤 [退出]
|
屈伟华 [新增]
|
5 | 2016-07-19 | 法定代表人变更 |
高世贤
|
屈伟华
|
6 | 2016-07-19 | 董事备案 |
高世贤 [退出]
|
屈伟华 [新增]
|
7 | 2015-05-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
彭咏 [退出]
|
王万明 [新增]
|
8 | 2015-05-11 | 监事备案 |
彭咏 [退出]
|
王万明 [新增]
|
9 | 2015-01-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘志山 [退出]
|
高世贤 [新增]
|
10 | 2015-01-19 | 法定代表人变更 |
刘志山
|
高世贤
|