序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘锟 | 99.9% | 2997.0万人民币 |
2 | 秦国明 | 0.1% | 3.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙义
|
|
2 |
秦国明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐凤宇 [退出]
|
秦国明 [新增]
|
2 | 2021-11-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘锟 [退出]
|
孙义 [新增]
|
3 | 2021-11-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
秦国明 [退出]
|
孙义 [新增]
|
4 | 2021-11-03 | 法定代表人变更 |
刘锟
|
孙义
|
5 | 2019-09-27 | 投资人(股权)变更 |
耿尊甲 出资 2997万人民币; [退出]秦国明 出资 3万人民币;
|
刘锟 出资 2997万人民币; [新增]秦国明 出资 3万人民币;
|
6 | 2019-09-27 | 法定代表人变更 |
耿尊甲
|
刘锟
|
7 | 2019-09-27 | 章程备案 |
无
|
2019-09-26新章程
|
8 | 2018-07-26 | 经营期限 |
2008年4月28日 至 2028年4月27日
|
2008年4月28日 至 长期
|
9 | 2018-07-26 | 投资人(股权)变更 |
耿尊甲 出资 3000万人民币;
|
耿尊甲 出资 2997( - 0.1% )万人民币;秦国明 出资 3万人民币; [新增]
|
10 | 2018-07-26 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|