序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-30 | 负责人变更 |
黄桂良 [退出]
|
金树全 [新增]
|
2 | 2021-12-30 | 联络员备案 |
黄桂良 *** 备案手机:***
|
詹天宇 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-10-09 | 联络员备案 |
丁彦春 *** 备案手机:*****
|
黄桂良 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-10-09 | 负责人变更 |
昝长华 [退出]
|
黄桂良 [新增]
|
5 | 2019-09-12 | 负责人变更 |
刘雪莲 [退出]
|
昝长华 [新增]
|
6 | 2017-08-28 | 负责人变更 |
丁彦春 [退出]
|
刘雪莲 [新增]
|
7 | 2016-05-18 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
丁彦春 备案手机:*****
|
8 | 2016-05-18 | 负责人变更 |
张秀敏 [退出]
|
丁彦春 [新增]
|