序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张晓强 | 55% | 33万人民币 |
2 | 牛继越 | 45% | 27万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张晓强
|
|
2 |
牛继越
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-06 | 经营期限 |
2008年6月17日 至 2018年6月16日
|
2008年6月17日 至 2038年6月16日
|
2 | 2018-01-05 | 住所变更 |
清河县湘江大街
|
清河县葛仙庄镇邱家那村
|
3 | 2017-11-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
尹书曼 [退出]牛文生 [退出]
|
牛继越 [新增]
|
4 | 2017-11-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
尹书曼 [退出]
|
张晓强 [新增]
|
5 | 2017-11-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
张晓强
|
6 | 2017-11-16 | 经理备案 |
|
张晓强 [新增]
|
7 | 2017-11-16 | 投资人(股权)变更 |
尹书曼 出资 40万人民币; [退出]牛文生 出资 20万人民币; [退出]
|
张晓强 出资 33万人民币; [新增]牛继越 出资 27万人民币; [新增]
|
8 | 2017-11-16 | 董事备案 |
尹书曼 [退出]
|
张晓强 [新增]
|
9 | 2017-11-16 | 财务负责人 |
|
牛晓倩
|
10 | 2017-11-16 | 法定代表人变更 |
尹书曼
|
张晓强
|