序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-09 | 负责人变更 |
宋士爽 [退出]
|
李栋艳 [新增]
|
2 | 2018-08-23 | 负责人变更 |
赵建峰 [退出]
|
宋士爽 [新增]
|
3 | 2018-08-23 | 财务负责人 |
赵建峰 ***
|
刘清敏 ***
|
4 | 2016-07-06 | 财务负责人 |
赵建峰
|
赵建峰
|
5 | 2016-07-06 | 联络员备案 |
高立军 备案手机:*****
|
高立军 备案手机:*****
|
6 | 2016-03-29 | 经营范围变更 |
办理人民币存款、贷款、结算、票据贴现;代理****行金融债券,代理****行、兑付政府债券;代理信用卡业务及政策性房地产信贷业务;代理收付款项;保险兼业代理业务:企业财产保险、家庭财产保险、安装工程保险、机动车辆保险、建筑工程保险、意外伤害保险、人寿保险、健康保险;办理经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
办理人民币存款、贷款、结算、票据贴现;代理****行金融债券,代理****行、兑付政府债券;代理信用卡业务及政策性房地产信贷业务;代理收付款项;保险兼业代理业务:保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种;办理经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2015-11-04 | 联络员备案 |
|
高立军
|
8 | 2015-11-04 | 负责人变更 |
赵科 [退出]
|
赵建峰 [新增]
|
9 | 2015-11-04 | 财务负责人 |
|
赵建峰
|