序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-10 | 负责人变更 |
吴卫军 [退出]
|
王永军 [新增]
|
2 | 2021-03-02 | 负责人变更 |
孙香树 [退出]
|
吴卫军 [新增]
|
3 | 2020-11-26 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
河北省保定市安新县永安大街华傲京新风景园小区2号楼9、10号商业门脸第一至三层
|
河北省保定市安新县建设大街221号
|
4 | 2020-11-26 | 市场主体类型变更 |
外商投资企业分公司
|
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
5 | 2018-06-14 | 经营范围变更 |
人寿保险、健康保险和意外伤害保险业务;代理意外伤害保险(产)、货物运输保险、建筑工程保险、机动车辆保险、农业保险、责任保险、船舶保险、安装工程保险、家庭财产保险、企业财产保险。(保险兼业代理业务许可证有效期至2016年07月27日)***
|
人寿保险、健康保险和意外伤害保险业务;在中国保险监督管理委员会批准的范围内,代理中国人民财产保险股份有限公司和中国人民健康保险股份有限公司的保险业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
6 | 2018-06-14 | 经营场所变更 |
河北省保定市安新县建设北大街人保财险办公楼第三层
|
河北省保定市安新县永安大街华傲京新风景园小区2号楼9、10号商业门脸第一至三层
|
7 | 2018-06-14 | 财务负责人 |
|
葛静强 ***
|