序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 侯信启 | 12.5% | 37.5万人民币 |
2 | 王磊 | 12.5% | 37.5万人民币 |
3 | 樊克俊 | 12.5% | 37.5万人民币 |
4 | 武旭 | 12.5% | 37.5万人民币 |
5 | 杨云升 | 12.5% | 37.5万人民币 |
6 | 卢盼伟 | 12.5% | 37.5万人民币 |
7 | 白宏庆 | 12.5% | 37.5万人民币 |
8 | 殷川川 | 12.5% | 37.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
武旭
|
|
2 |
白宏庆
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
河北中青国际旅行社有限公司唐山古冶金山营业部
|
李爱娟 | 2022-07-07 |
2 |
河北中青国际旅行社有限公司青龙满族自治县营业部
|
温冬青 | 2022-05-20 |
3 |
河北中青国际旅行社有限公司桥西区祭风台营业部
|
王东 | 2021-08-17 |
4 |
河北中青国际旅行社有限公司张家口崇礼区长青路营业部
|
张国庆 | 2021-08-12 |
5 |
河北中青国际旅行社有限公司宣化区六中营业部
|
韩素枝 | 2021-07-27 |
6 |
河北中青国际旅行社有限公司霸州市胜芳中口营业部
|
付春来 | 2021-07-21 |
7 |
河北中青国际旅行社有限公司峰峰矿区金鼎苑营业部
|
付召清 | 2021-07-20 |
8 |
河北中青国际旅行社有限公司宣化同盛营业部
|
袁建华 | 2021-07-20 |
9 |
河北中青国际旅行社有限公司秦皇岛商城东路营业部
|
杨亚松 | 2021-07-19 |
10 |
河北中青国际旅行社有限公司青县盘古营业部
|
刘风云 | 2021-07-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-14 | 章程修正案备案 |
无
|
|
2 | 2022-06-14 | 地址变更 |
河北省保定市莲池区和平街道办事处恒祥北大街197号门脸
|
|
3 | 2019-01-23 | 章程修正案备案 |
无
|
|
4 | 2019-01-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
樊克俊 [退出]
|
|
5 | 2019-01-23 | 经营范围变更 |
国内旅游和入境旅游业务,出境旅游经营服务;会议服务,企业管理服务,商务服务;汽车租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|
6 | 2018-06-20 | 投资人(股权)变更 |
武旭 出资 37.5万人民币;殷川川 出资 37.5万人民币;杨云升 出资 37.5万人民币;王磊 出资 37.5万人民币;卢盼伟 出资 37.5万人民币;樊克俊 出资 37.5万人民币;白宏庆 出资 37.5万人民币;李秋虹 出资 37.5万人民币; [退出]
|
|
7 | 2018-06-20 | 章程修正案备案 |
无
|
|
8 | 2018-06-20 | 经营期限 |
2009年3月5日 至 2029年3月4日
|
|
9 | 2018-05-31 | 章程修正案备案 |
无
|
|
10 | 2018-03-01 | 名称变更 |
保定市中青国际旅行社有限公司
|
|