序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-14 | 负责人变更 |
许朝霞 [退出]
|
董晓非 [新增]
|
2 | 2022-07-14 | 财务负责人 |
单文利 ***
|
安莉 ***
|
3 | 2022-07-14 | 联络员备案 |
吴帅 *** 备案手机:***
|
董晓非 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-06-04 | 财务负责人 |
单文利 ***
|
单文利 ***
|
5 | 2020-06-04 | 负责人变更 |
王西军 [退出]
|
许朝霞 [新增]
|
6 | 2020-06-04 | 联络员备案 |
王西军 *** 备案手机:***
|
吴帅 *** 备案手机:***
|
7 | 2018-04-10 | 负责人变更 |
张四鹏 [退出]
|
王西军 [新增]
|
8 | 2018-04-10 | 联络员备案 |
张四鹏 *** 备案手机:***
|
王西军 *** 备案手机:***
|
9 | 2016-08-18 | 负责人变更 |
徐伟 [退出]
|
张四鹏 [新增]
|
10 | 2016-08-18 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
张四鹏 备案手机:*****
|