序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 阿力玛 | 3.2552% | 39.16 |
2 | 柒金宝 | 1.77057% | 21.3 |
3 | 苏雅拉图 | 10.05 | |
4 | 宝音达来 | 1.5985% | 19.23 |
5 | 金荣 | 1.57523% | 18.95 |
6 | 孟根白音 | 1.56692% | 18.85 |
7 | 斯琴朝格图 | 1.54613% | 18.6 |
8 | 巴达拉胡 | 1.52286% | 18.32 |
9 | 孙全 | 1.46301% | 17.6 |
10 | 白音巴特尔 | 1.45303% | 17.48 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
苏雅拉图
|
|
2 |
噶达
|
|
3 |
那苏乌力他
|
|
4 |
七十三
|
|
5 |
乌格德力胡
|
|
6 |
斯巴特尔
|
|
7 |
套格陶巴音
|
|
8 |
银华
|
|
9 |
额尔敦朝古拉
|
|
10 |
那仁托牙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
老亚图宝力朝鲁宝祥宝音达来宝音图阿拉旦格日乐宝全阿木古楞阿日斯冷巴达玛王其格巴图白音白苏雅拉图 [退出]白音巴特尔白音宝力高白音高老阿拉坦嘎日哈阿民乌力图阿民乌日图那仁托牙那苏乌力他宁乌力吉七十三通拉嘎同拉嘎吐门白音阿力玛田金包马香宝毛胡梅其其格孟根白音白音那那仁满都拉斯日古楞阿拉坦宝力高苏雅拉图孙全柒金宝套格陶巴音特木勒王金宝布巴特尔孙宝布仁贺喜格常宝常林布和初一达力扎布大仁钦大扎拉增道不斯哈拉图德格吉日呼德力格其其格额尔敦巴音额尔敦白音王金德齐日玛力图青格勒图全宝仁钦荣花拉布顿白音王苏雅拉图文华乌格德力胡乌力吉乌其拉他萨仁格日勒桑布桑接双宝双全斯巴特尔斯钦巴特尔斯钦图斯琴扎拉增斯琴朝格图额尔敦朝古拉嘎达噶达格日乐格日勒其木格哈拉义很哈斯呼好斯巴音贺喜格图胡格吉勒花拉吉木牙业喜金荣金锁乌云高娃乌云呼香宝银花赵日格图银华月荣张乌力吉巴达拉胡胡嘎达
|
老亚图宝力朝鲁宝祥宝音达来宝音图阿拉旦格日乐宝全阿木古楞阿日斯冷巴达玛王其格巴图白音苏雅拉图白音巴特尔白音宝力高白音高老阿拉坦嘎日哈阿民乌力图阿民乌日图那仁托牙那苏乌力他宁乌力吉七十三通拉嘎同拉嘎吐门白音阿力玛田金包马香宝毛胡梅其其格孟根白音白音那那仁满都拉斯日古楞阿拉坦宝力高苏雅拉图孙全柒金宝套格陶巴音特木勒王金宝布巴特尔孙宝布仁贺喜格常宝常林布和初一达力扎布大仁钦大扎拉增道不斯哈拉图德格吉日呼德力格其其格额尔敦巴音额尔敦白音王金德齐日玛力图青格勒图全宝仁钦荣花拉布顿白音王苏雅拉图文华乌格德力胡乌力吉乌其拉他萨仁格日勒桑布桑接双宝双全斯巴特尔斯钦巴特尔斯钦图斯琴扎拉增斯琴朝格图额尔敦朝古拉嘎达噶达格日乐格日勒其木格哈拉义很哈斯呼好斯巴音贺喜格图胡格吉勒花拉吉木牙业喜金荣金锁乌云高娃乌云呼香宝银花赵日格图银华月荣张乌力吉巴达拉胡胡嘎达
|
2 | 2020-09-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
阿力玛
|
苏雅拉图
|
3 | 2020-09-09 | 章程备案 |
|
|
4 | 2020-09-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王杰(理事长), [退出]阿力玛(理事长)
|
阿力玛(监事),苏雅拉图(理事长) [新增]
|
5 | 2017-09-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
阿拉旦格日乐阿拉坦宝力高阿拉坦嘎日哈阿力玛阿民乌力图阿民乌日图阿木古楞阿日斯冷巴达拉胡巴达玛王其格巴图白音白苏雅拉图白音巴特尔白音宝力高白音高老白音那宝力朝鲁宝全宝祥宝音达来宝音图布巴特尔布和布仁贺喜格常宝常林初一达力扎布大仁钦大扎拉增道不斯哈拉图德格吉日呼德力格其其格额尔敦巴音额尔敦白音额尔敦朝古拉噶达嘎达格日勒其木格格日乐哈拉义很哈斯呼好斯巴音贺喜格图胡嘎达胡格吉勒花拉吉木牙金荣金锁拉布顿白音老亚图马香宝毛胡梅其其格孟根白音那仁胡 [退出]那仁满都拉那仁托牙那苏乌力他宁乌力吉七十三柒金宝齐日玛力图青格勒图全宝仁钦荣花萨仁格日勒桑布桑接双宝双全斯巴特尔斯钦巴特尔斯钦图斯琴斯琴朝格图斯日古楞苏雅拉图孙宝孙全套格陶巴音特木勒田金包通拉嘎同拉嘎吐门白音王金宝王金德王苏雅拉图文华乌格德力胡乌力吉乌其拉他乌云高娃乌云呼香宝业喜银花银华月荣扎拉增张乌力吉赵日格图
|
阿拉旦格日乐阿拉坦宝力高阿拉坦嘎日哈阿力玛阿民乌力图阿民乌日图阿木古楞阿日斯冷巴达拉胡巴达玛王其格巴图白音白苏雅拉图白音巴特尔白音宝力高白音高老白音那宝力朝鲁宝全宝祥宝音达来宝音图布巴特尔布和布仁贺喜格常宝常林初一达力扎布大仁钦大扎拉增道不斯哈拉图德格吉日呼德力格其其格额尔敦巴音额尔敦白音额尔敦朝古拉噶达嘎达格日勒其木格格日乐哈拉义很哈斯呼好斯巴音贺喜格图胡嘎达胡格吉勒花拉吉木牙金荣金锁拉布顿白音老亚图马香宝毛胡梅其其格孟根白音那仁满都拉那仁托牙那苏乌力他宁乌力吉七十三柒金宝齐日玛力图青格勒图全宝仁钦荣花萨仁格日勒桑布桑接双宝双全斯巴特尔斯钦巴特尔斯钦图斯琴斯琴朝格图斯日古楞苏雅拉图孙宝孙全套格陶巴音特木勒田金包通拉嘎同拉嘎吐门白音王金宝王金德王苏雅拉图文华乌格德力胡乌力吉乌其拉他乌云高娃乌云呼香宝业喜银花银华月荣扎拉增张乌力吉赵日格图
|
6 | 2016-12-05 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
阿拉旦格日乐阿拉坦宝力高阿拉坦嘎日哈阿力玛阿民乌力图阿民乌日图阿木古楞阿日斯冷巴达拉胡巴达玛王其格巴图白音白苏雅拉图白音巴特尔白音宝力高白音高老白音那宝力朝鲁宝全宝祥宝音达来宝音图布巴特尔布和布仁贺喜格常宝常林初一达力扎布大仁钦大扎拉增道不斯哈拉图德格吉日呼德力格其其格额尔敦巴音额尔敦白音额尔敦朝古拉噶达嘎达格日勒其木格格日乐哈拉义很哈斯呼好斯巴音贺喜格图胡嘎达胡格吉勒花拉吉木牙金荣金锁拉布顿白音老亚图马香宝毛胡梅其其格孟根白音那仁胡那仁满都拉那仁托牙那苏乌力他宁乌力吉七十三柒金宝齐日玛力图青格勒图全宝仁钦荣花萨仁格日勒桑布桑接双宝双全斯巴特尔斯钦巴特尔斯钦图斯琴斯琴朝格图斯日古楞苏雅拉图孙宝孙全套格陶巴音特木勒田金包通拉嘎同拉嘎吐门白音王金宝王金德王苏雅拉图文华乌格德力胡乌力吉乌其拉他乌云高娃乌云呼希日木 [退出]香宝业喜银花银华月荣扎拉增张乌力吉赵日格图
|
阿拉旦格日乐阿拉坦宝力高阿拉坦嘎日哈阿力玛阿民乌力图阿民乌日图阿木古楞阿日斯冷巴达拉胡巴达玛王其格巴图白音白苏雅拉图白音巴特尔白音宝力高白音高老白音那宝力朝鲁宝全宝祥宝音达来宝音图布巴特尔布和布仁贺喜格常宝常林初一达力扎布大仁钦大扎拉增道不斯哈拉图德格吉日呼德力格其其格额尔敦巴音额尔敦白音额尔敦朝古拉噶达嘎达格日勒其木格格日乐哈拉义很哈斯呼好斯巴音贺喜格图胡嘎达胡格吉勒花拉吉木牙金荣金锁拉布顿白音老亚图马香宝毛胡梅其其格孟根白音那仁胡那仁满都拉那仁托牙那苏乌力他宁乌力吉七十三柒金宝齐日玛力图青格勒图全宝仁钦荣花萨仁格日勒桑布桑接双宝双全斯巴特尔斯钦巴特尔斯钦图斯琴斯琴朝格图斯日古楞苏雅拉图孙宝孙全套格陶巴音特木勒田金包通拉嘎同拉嘎吐门白音王金宝王金德王苏雅拉图文华乌格德力胡乌力吉乌其拉他乌云高娃乌云呼香宝业喜银花银华月荣扎拉增张乌力吉赵日格图
|
7 | 2016-06-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王杰
|
阿力玛
|
8 | 2016-06-16 | 财务负责人 |
|
海峰
|
9 | 2016-06-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
阿拉旦格日乐阿拉坦宝力高阿拉坦嘎日哈阿民乌力图阿民乌日图阿木古楞阿日斯冷巴达拉胡巴达玛王其格巴图白音白苏雅拉图白音巴特尔白音宝力高白音高老白音那宝力朝鲁宝全宝祥宝音达来宝音图布巴特尔布和布仁贺喜格常宝常林初一达力扎布大仁钦大扎拉增道不斯哈拉图德格吉日呼德力格其其格额尔敦巴音额尔敦白音额尔敦朝古拉噶达嘎达格日勒其木格格日乐哈拉义很哈斯呼好斯巴音贺喜格图胡嘎达胡格吉勒花拉吉木牙金荣金锁拉布顿白音老亚图马香宝毛胡梅其其格孟根白音那仁胡那仁满都拉那仁托牙那苏乌力他宁乌力吉七十三柒金宝齐日玛力图青格勒图全宝仁钦荣花萨仁格日勒桑布桑接双宝双全斯巴特尔斯钦巴特尔斯钦图斯琴斯琴朝格图斯日古楞苏雅拉图孙宝孙全套格陶巴音特木勒田金包通拉嘎同拉嘎吐门白音王杰 [退出]王金宝王金德王苏雅拉图文华乌格德力胡乌力吉乌其拉他乌云高娃乌云呼希日木香宝业喜银花银华月荣扎拉增张乌力吉赵日格图
|
阿拉旦格日乐阿拉坦宝力高阿拉坦嘎日哈阿力玛 [新增]阿民乌力图阿民乌日图阿木古楞阿日斯冷巴达拉胡巴达玛王其格巴图白音白苏雅拉图白音巴特尔白音宝力高白音高老白音那宝力朝鲁宝全宝祥宝音达来宝音图布巴特尔布和布仁贺喜格常宝常林初一达力扎布大仁钦大扎拉增道不斯哈拉图德格吉日呼德力格其其格额尔敦巴音额尔敦白音额尔敦朝古拉噶达嘎达格日勒其木格格日乐哈拉义很哈斯呼好斯巴音贺喜格图胡嘎达胡格吉勒花拉吉木牙金荣金锁拉布顿白音老亚图马香宝毛胡梅其其格孟根白音那仁胡那仁满都拉那仁托牙那苏乌力他宁乌力吉七十三柒金宝齐日玛力图青格勒图全宝仁钦荣花萨仁格日勒桑布桑接双宝双全斯巴特尔斯钦巴特尔斯钦图斯琴斯琴朝格图斯日古楞苏雅拉图孙宝孙全套格陶巴音特木勒田金包通拉嘎同拉嘎吐门白音王金宝王金德王苏雅拉图文华乌格德力胡乌力吉乌其拉他乌云高娃乌云呼希日木香宝业喜银花银华月荣扎拉增张乌力吉赵日格图
|
10 | 2016-06-16 | 法定代表人 |
王杰
|
阿力玛
|