序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-06-01 | 其他事项备案 |
2014-09-28
|
2015-06-01
|
2 | 2015-06-01 | 负责人 |
王伟民
|
孙云峰
|
3 | 2014-09-28 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:张海东
|
4 | 2014-09-28 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:张海东 [新增]
|
5 | 2013-05-07 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2008-09-27 至 2013-05-09
|
2008-09-27 至 2028-03-21
|
6 | 2010-09-14 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
牙克石建兴建筑有限公司混凝土分公司
|
内蒙古建兴建设(集团)有限责任公司混凝土分公司
|