序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江锦麟实业有限公司 | 100% | 4000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王敏桦
|
|
2 |
王贵炳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-11-24 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********89062
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********53130Q
|
2 | 2015-07-16 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 以自有资金投资实业;服务:物业管理、房产中介、酒店管理;批****、零售:金属材料、机电设备(除轿车)、建筑材料、化工原料(除化学危险品及易制毒化学品)、电子产品、轻纺原料、五金交电、农产品(除国家专控)、饲料。;
|
一般经营项目: 以自有资金投资实业;服务:物业管理、房产中介、酒店管理、企业管理咨询、投资咨询(除证券、期货);批****、零售:金属材料、机电设备(除轿车)、建筑材料、化工原料(除化学危险品及易制毒化学品)、电子产品、轻纺原料、五金交电、农产品(除国家专控)、饲料。;
|
3 | 2013-08-07 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 王贵炳;股东: 杭州下城房地产开****经营有限公司, ****万;组织机构: 王贵炳 职务: 执行董事兼总经理;王敏桦 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 王敏桦;股东: 浙江锦麟实业有限公司, ****万;组织机构: 王贵炳 职务: 监事;王敏桦 职务: 执行董事兼总经理;
|
4 | 2012-10-17 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 王敏桦;注册资本: ****万人民币元;实收资本: ****万人民币元;股东: 杭州下城房地产开****经营有限公司, ****万;组织机构: 白奇礁 职务: 监事;王贵炳 职务: 董事;王敏桦 职务: 董事长兼总经理;薛建平 职务: 董事;
|
法定代表人(负责人): 王贵炳;注册资本: ****万人民币元;实收资本: ****万人民币元;股东: 杭州下城房地产开****经营有限公司, ****万;组织机构: 王贵炳 职务: 执行董事兼总经理;王敏桦 职务: 监事;
|