序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张胜宽 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张胜宽
|
|
2 |
周剑
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-04 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 张胜宽、刘铭宸;清算组负责人: 张胜宽;地址: 浙江省杭州市拱墅区祥符街道莫干山路****号复地北城中心;联系方式: ***********
|
2 | 2019-09-05 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 张胜宽、周德新;清算组负责人: 张胜宽;地址: 浙江省杭州市拱墅区祥符街道莫干山路****号复地北城中心;联系方式: ***********
|
3 | 2016-11-29 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********89930D
|
4 | 2013-04-07 | 法定代表人变更 |
|
法定代表人(负责人): 张胜宽;企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资);股东: 张胜宽, ***万;组织机构: 张胜宽 职务: 执行董事兼总经理;周剑 职务: 监事;
|