序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 袁锋 | 90% | 90万人民币 |
2 | 叶莉红 | 10% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶莉红
|
|
2 |
袁锋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-09-26 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:李昱;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:******** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:********;原财务负责人姓名:李昱;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:********
|
现联络员姓名:叶莉红;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:******** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:叶莉红;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:********
|
2 | 2017-09-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李昱; 证件号码: ********; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 袁锋; 证件号码: ********; 职位: 监事
|
姓名: 叶莉红; 证件号码: ********; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 袁锋; 证件号码: ********; 职位: 监事
|
3 | 2017-09-26 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李昱; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 袁锋; 出资额: **万; 百分比: **%
|
姓名: 叶莉红; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 袁锋; 出资额: **万; 百分比: **%
|
4 | 2017-09-26 | 法定代表人变更 |
李昱
|
叶莉红
|
5 | 2017-07-20 | 注册资本(金)变更 |
**
|
***
|
6 | 2017-07-20 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李昱; 出资额: *万; 百分比: **%姓名: 袁锋; 出资额: *万; 百分比: **%
|
姓名: 李昱; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 袁锋; 出资额: **万; 百分比: **%
|
7 | 2017-07-20 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2023-12-01
|
营业期限至: 2033-12-01
|
8 | 2017-07-20 | 注册资本(金)变更 |
10
|
100( + 900% )
|
9 | 2016-06-23 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********69490
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********51425E
|
10 | 2016-06-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 韩衡; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 夏银芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 李昱; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 袁锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|