序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-27 | 负责人变更 |
蒋浩 [退出]
|
汪孙若愚 [新增]
|
2 | 2019-02-14 | 营业场所变更 |
浙江省宁波市奉化区锦屏街道南山路***号
|
浙江省宁波市奉化区岳林街道中山东路***号、***号
|
3 | 2019-02-14 | 管辖单位变更 |
锦屏所
|
城东所
|
4 | 2017-09-19 | 负责人变更 |
陈益华 [退出]
|
蒋浩 [新增]
|
5 | 2017-09-19 | 法定代表人变更 |
陈益华
|
蒋浩
|
6 | 2017-05-09 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:毛丹玲;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:江慧晶;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:毛丹玲;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:江慧晶;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2017-05-09 | 住所变更 |
奉化市锦屏街道南山路***号
|
浙江省宁波市奉化区锦屏街道南山路***号
|
8 | 2015-10-15 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****E
|