序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-03 | 负责人变更 |
俞燕燕 [退出]
|
吴向远 [新增]
|
2 | 2022-01-14 | 负责人变更 |
陈南 [退出]
|
俞燕燕 [新增]
|
3 | 2019-06-21 | 负责人变更 |
凌其峰 [退出]
|
陈南 [新增]
|
4 | 2019-06-21 | 企业类型变更 |
股份有限公司(中外合资、上市)分支机构
|
分公司
|
5 | 2016-06-06 | 负责人变更 |
俞燕燕 [退出]
|
凌其峰 [新增]
|
6 | 2016-06-06 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:671218262
|
统一社会信用代码:*****0
|
7 | 2016-06-06 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
俞燕燕
|
凌其峰
|
8 | 2015-09-06 | 负责人变更 |
陈彦浩 [退出]
|
俞燕燕 [新增]
|
9 | 2015-09-06 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈彦浩
|
俞燕燕
|
10 | 2014-03-26 | 负责人变更 |
张荣 [退出]
|
陈彦浩 [新增]
|