序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 潘亚武 | 48% | 480.0万人民币 |
2 | 冯家国 | 18% | 180.0万人民币 |
3 | 胡凌鹤 | 14% | 140.0万人民币 |
4 | 王兴雷 | 10% | 100.0万人民币 |
5 | 魏金祥 | 5% | 50.0万人民币 |
6 | 章胜福 | 5% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
潘亚武
|
|
2 |
夏云孝
|
|
3 |
冯家国
|
|
4 |
魏金祥
|
|
5 |
陈能秀
|
|
6 |
胡凌鹤
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-08-11 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2018-05-25
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2017-04-11 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********25198M
|
3 | 2015-09-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈能秀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 冯家国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 李伟刚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 [退出]姓名: 王兴雷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 魏金祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 夏云孝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 姚善峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 章胜福; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 陈能秀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 冯家国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 胡凌鹤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 潘亚武; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长兼总经理 [新增]姓名: 魏金祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 夏云孝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
4 | 2015-09-21 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 魏金祥; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 章胜福; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 王兴雷; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 胡凌鹤; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 冯家国; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 李伟刚; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 魏金祥; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 章胜福; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 王兴雷; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 胡凌鹤; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 冯家国; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 潘亚武; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
|
5 | 2015-09-21 | 组织机构变更 |
姓名: 陈能秀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 冯家国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 李伟刚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 [退出]姓名: 王兴雷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 魏金祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 夏云孝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 姚善峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 章胜福; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 陈能秀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 冯家国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 胡凌鹤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 潘亚武; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长兼总经理 [新增]姓名: 魏金祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 夏云孝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
6 | 2015-09-21 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
李伟刚
|
潘亚武
|
7 | 2012-09-28 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 魏金祥; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 章胜福; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 王兴雷; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 夏云孝; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]姓名: 冯家国; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 李伟刚; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 魏金祥; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 章胜福; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 王兴雷; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 胡凌鹤; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]姓名: 冯家国; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 李伟刚; 出资额: ***; 百分比: **%
|
8 | 2012-09-28 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 一般经营项目:房地产开****、房产中介、自有房屋出租;建筑材料的批****、零售;物业管理。
|
一般经营项目: 房地产开****、房产中介、自有房屋出租;建筑材料的批****、零售;物业管理。
|
9 | 2012-09-13 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 冯家国; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 魏金祥; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 章胜福; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 王兴雷; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 陈能秀; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]姓名: 夏云孝; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 李伟刚; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 魏金祥; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 章胜福; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 王兴雷; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 夏云孝; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 冯家国; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 李伟刚; 出资额: ***; 百分比: **%
|
10 | 2012-03-30 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 冯家国; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 魏金祥; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 章胜福; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 姚善峰; 出资额: **; 百分比: *% [退出]姓名: 陈能秀; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 王兴雷; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 夏云孝; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 李伟刚; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 冯家国; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 魏金祥; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 章胜福; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 王兴雷; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 陈能秀; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 夏云孝; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 李伟刚; 出资额: ***; 百分比: **%
|