序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈时金 | 30.77% | 307.7万人民币 |
2 | 黄建华 | 30.77% | 307.7万人民币 |
3 | 蔡振武 | 19.23% | 192.3万人民币 |
4 | 沈功颂 | 19.23% | 192.3万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沈功颂
|
|
2 |
陈时金
|
|
3 |
黄建华
|
|
4 |
杨志静
|
|
5 |
蔡振武
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-03 | 法定代表人变更 |
孙涛
|
沈功颂
|
2 | 2020-06-03 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈时金; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 孙涛; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 蔡振武; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 黄建华; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 陈时金; 出资额: ***.*万; 百分比: **.**%;姓名: 黄建华; 出资额: ***.*万; 百分比: **.**%;姓名: 沈功颂; 出资额: ***.*万; 百分比: **.**%; [新增]姓名: 蔡振武; 出资额: ***.*万; 百分比: **.**%;
|
3 | 2020-06-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孙涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 杨志静; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 蔡振武; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈时金; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈时金; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 黄建华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 杨志静; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 沈功颂; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 蔡振武; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈时金; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈时金; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 黄建华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
4 | 2016-08-03 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********60844
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********471562
|
5 | 2016-08-03 | 法定代表人变更 |
俞元良
|
孙涛
|
6 | 2016-08-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈时金; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 陈时金; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 黄建华; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 孙涛; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 叶秀勇; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 俞元良; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]
|
姓名: 蔡振武; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 陈时金; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 陈时金; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 黄建华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 孙涛; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 杨志静; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
7 | 2016-08-03 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2009/6/22 至 2019/6/21
|
营业期限: 2009/6/22 至
|
8 | 2016-08-03 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 蔡振武; 出资额: ***; 百分比: **.*%姓名: 孙涛; 出资额: ***; 百分比: **.*%姓名: 陈时金; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 黄建华; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 俞元良; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 黄建华; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 蔡振武; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 孙涛; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 陈时金; 出资额: ***; 百分比: **%
|
9 | 2016-08-03 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 宁波市海曙区文昌街*号**楼C座 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:宁波市海曙区
|
住所: 宁波高新区翔云路***号科贸中心东楼***幢*-**(集中办公) 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:梅墟街道
|
10 | 2016-08-03 | 组织机构变更 |
姓名: 陈时金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 陈时金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 黄建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 孙涛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 叶秀勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 俞元良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]
|
姓名: 蔡振武; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 陈时金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 陈时金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 黄建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 孙涛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 杨志静; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|