序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-19 | 负责人变更 |
洪棉 [退出]
|
丁君怡 [新增]
|
2 | 2018-03-12 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:蔡洋洋;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:张彩凤;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:徐蒋;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:徐蒋;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2018-03-12 | 负责人变更 |
蔡洋洋 [退出]
|
洪棉 [新增]
|
4 | 2016-12-16 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:745084499
|
统一社会信用代码:*****T
|
5 | 2016-12-16 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********84499T
|
6 | 2015-08-26 | 负责人变更 |
徐晓晓 [退出]
|
蔡洋洋 [新增]
|
7 | 2015-08-26 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
徐晓晓
|
蔡洋洋
|
8 | 2011-06-21 | 负责人变更 |
洪棉 [退出]
|
徐晓晓 [新增]
|
9 | 2011-06-21 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
洪棉
|
徐晓晓
|
10 | 2009-11-17 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 以银监委核定的经营范围为准。
|
许可经营项目: 经营金融业务(具体项目以银行业监管管理部门批准文件为准)。
|