序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-16 | 负责人变更 |
程登 [退出]
|
章琦 [新增]
|
2 | 2018-05-15 | 负责人变更 |
张东亮 [退出]
|
程登 [新增]
|
3 | 2018-05-15 | 法定代表人变更 |
张东亮
|
程登
|
4 | 2017-08-09 | 法定代表人变更 |
陈磊
|
张东亮
|
5 | 2017-08-09 | 负责人变更 |
陈磊 [退出]
|
张东亮 [新增]
|
6 | 2016-01-26 | 法定代表人变更 |
吕坚丰
|
陈磊
|
7 | 2016-01-26 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********419455
|
8 | 2016-01-26 | 负责人变更 |
吕坚丰 [退出]
|
陈磊 [新增]
|
9 | 2013-03-07 | 负责人变更 |
张旭海 [退出]
|
吕坚丰 [新增]
|
10 | 2013-03-07 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
张旭海
|
吕坚丰
|