序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-09 | 负责人变更 |
杨益君 [退出]
|
项鹏力 [新增]
|
2 | 2018-04-19 | 负责人变更 |
梁海菊 [退出]
|
杨益君 [新增]
|
3 | 2017-05-27 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:785668456
|
统一社会信用代码:*****1
|
4 | 2013-12-19 | 负责人变更 |
吕咏梅 [退出]
|
梁海菊 [新增]
|
5 | 2013-12-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
吕咏梅
|
梁海菊
|
6 | 2011-03-15 | 负责人变更 |
尤一民 [退出]
|
吕咏梅 [新增]
|
7 | 2011-03-15 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
尤一民
|
吕咏梅
|
8 | 2008-08-25 | 负责人变更 |
任振宇 [退出]
|
尤一民 [新增]
|
9 | 2008-08-25 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
任振宇
|
尤一民
|
10 | 2007-10-22 | 变更注册号 |
注册号: *****24
|
注册号: *****
|