序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 永嘉旅游投资集团有限公司 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
戴锦鸥
|
|
2 |
朱千斌
|
|
3 |
杨方雷
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
永嘉全域旅游开****有限公司第四分公司
|
杨方雷 | 2022-08-17 |
2 |
永嘉全域旅游开****有限公司第八分公司
|
杨方雷 | 2022-08-17 |
3 |
永嘉全域旅游开****有限公司第一分公司
|
杨方雷 | 2021-12-09 |
4 |
永嘉全域旅游开****有限公司第五分公司
|
杨方雷 | 2021-12-09 |
5 |
永嘉全域旅游开****有限公司第六分公司
|
杨方雷 | 2021-12-09 |
6 |
永嘉全域旅游开****有限公司第七分公司
|
杨方雷 | 2021-12-09 |
7 |
永嘉全域旅游开****有限公司第三分公司
|
杨方雷 | 2021-12-09 |
8 |
永嘉全域旅游开****有限公司第二分公司
|
杨方雷 | 2021-12-08 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-28 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-07-28 | 经营范围变更 |
|
|
3 | 2022-04-15 | 高级管理人员备案 |
|
|