序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 夏孟助 | 55% | 55.0万人民币 |
2 | 杨志克 | 45% | 45.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
夏孟助
|
|
2 |
杨志克
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-18 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 杨志克、夏孟助;清算组负责人: 夏孟助;地址: 苍南县宜山镇东兴街**号;联系方式: ***********
|
2 | 2019-11-14 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 杨志克、夏孟助;清算组负责人: 夏孟助;地址: 苍南县宜山镇东兴街**号;联系方式: ***********
|
3 | 2017-09-25 | 企业联络人员、财务人员 |
|
现联络员姓名:夏孟助;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:******** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:夏孟助;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:********
|
4 | 2017-09-25 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 夏孟助; 证件号码: ********; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 杨志克; 证件号码: ********; 职位: 监事 [新增]
|
5 | 2017-09-25 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 杨志克; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 夏孟助; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]
|
6 | 2017-09-25 | 法定代表人变更 |
|
夏孟助
|
7 | 2017-07-28 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********6471XP
|