序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-12 | 负责人变更 |
王秀慧 [退出]
|
徐彬彬 [新增]
|
2 | 2019-08-16 | 负责人变更 |
江炜 [退出]
|
王秀慧 [新增]
|
3 | 2018-04-24 | 负责人变更 |
高凤珠 [退出]
|
江炜 [新增]
|
4 | 2018-04-24 | 法定代表人变更 |
高凤珠
|
江炜
|
5 | 2016-09-23 | 负责人变更 |
朱海琴 [退出]
|
高凤珠 [新增]
|
6 | 2016-09-23 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
朱海琴
|
高凤珠
|
7 | 2016-06-07 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********89303
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********85750K
|
8 | 2013-11-12 | 负责人变更 |
朱玮璟 [退出]
|
朱海琴 [新增]
|
9 | 2013-11-12 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
朱玮璟
|
朱海琴
|
10 | 2012-07-18 | 负责人变更 |
查晓颖 [退出]
|
朱玮璟 [新增]
|